Paul Søgaard har været i direktionen for GreenPro Invest ApS siden 2019 og er desuden direktør i GreenPro Consult ApS og Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS.
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Paul Søgaard er adm. direktør i virksomheten.
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Paul Søgaard er adm. direktør i virksomheten.
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Paul Søgaard er adm. direktør i virksomheten.
Ejendomsselskabet DGL # 1 af 1. juli 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. juni 2020 til 31. desember 2020. Paul Søgaard er adm. direktør i virksomheten.