10. august 2009Kåre Wetterberg blir ny styrelederSAPA PROFILER A/SKåre Wetterberg erstatter Paul Warton som styreleder hos SAPA PROFILER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Paul Warton er styreleder.Se mere
14. april 2009Erstatning i styretSAPA PROFILER A/S4 endringer i styret for SAPA PROFILER A/S. Paul Warton er fortsatt styreleder.Se mere
19. februar 2009Mats Stefan Ingemar Nilsson forlater ledelsenSAPA PROFILER A/SMats Stefan Ingemar Nilsson forlater ledelsen for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 5 år. Paul Warton er styreleder.Se mere
19. februar 2009Henrik Stokholm Futtrup blir adm. direktørSAPA PROFILER A/SHenrik Stokholm Futtrup blir adm. direktør i SAPA PROFILER A/S. Paul Warton er styreleder.Se mere
16. juni 2008Per Lyngaa blir med i styretSAPA PROFILER A/SPer Lyngaa erstatter Laurids Lauridsen i styret for SAPA PROFILER A/S etter en periode på 9 måneder. Paul Warton er fortsatt styreleder.Se mere
27. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortSAPA PROFILER A/SSAPA PROFILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Paul Warton er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af aluminiumSAPA PROFILER A/STidligere bransje: Fremstilling af aluminium og komponenter heraf. Paul Warton er styreleder.Se mere
26. september 2007Paul Warton blir med i styretSAPA PROFILER A/SPaul Warton blir med i styret for SAPA PROFILER A/S.Se mere