15. augustAdresseendringNM Hvelplund Holding ApSNM Hvelplund Holding ApS flytter fra Rungsted Kyst til København Ø. Paul Wissa Hvelplund eier 0% av virksomheten.Se mere
7. maiUnderskudd på DKK 76 mio.COPENHAGEN CAPITAL A/SCOPENHAGEN CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Paul Wissa Hvelplund er medlem av styret.Se mere
29. april · npinvestor.dkCopenhagen Capital A/S - Referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/SDer blev fremsat forslag om genvalg af bestyrelsen, det vil sige Christian Rossing Lønberg, Paul Wissa Hvelplund, Hans August Lund og Sarah-Alice N.J. Les artikkel
21. aprilNaila-Marie Printon Hvelplund blir med i ledelsenNM Hvelplund Holding ApSNaila-Marie Printon Hvelplund erstatter Paul Wissa Hvelplund i ledelsen for NM Hvelplund Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. april · npinvestor.dkIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/SSkade-Rasmussen samt Paul Wissa Hvelplund på valg. Les artikkel
17. oktober 2023Overskudd på DKK 17 mio.E. Hvelplund Holding ApSE. Hvelplund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023Overskudd på DKK 162.679 HVELPLUND EJENDOMME ApSHVELPLUND EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.THYHOLM HOLDING ApSTHYHOLM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 47 mio.P.W.H. ApSP.W.H. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 17 mio.E. HVELPLUND ApSE. HVELPLUND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.FORM INVEST ApSFORM INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.THYHOLM ApSTHYHOLM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund eier 42,5% av virksomheten.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenFORM INVEST ApSJanne Ahlgren Lønberg er ikke lenger registrert som reell eier av FORM INVEST ApS. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Endring i eierkretsenTHYHOLM HOLDING ApSPaul Wissa Hvelplund øker sitt reelle eierskap av THYHOLM HOLDING ApS.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 186.487 SA Hvelplund Holding ApSSA Hvelplund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 186.487 NM Hvelplund Holding ApSNM Hvelplund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 186.487 JE Hvelplund Holding ApSJE Hvelplund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Paul Wissa Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 112 mio.COPENHAGEN CAPITAL A/SCOPENHAGEN CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Paul Wissa Hvelplund er medlem av styret.Se mere
25. april 2023 · PlaceraCopenhagen Capital Stam Copenhagen Capital A/S – referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/SDer blev fremsat forslag om genvalg af bestyrelsen, det vil sige Christian Rossing Lønberg, Paul Wissa Hvelplund, Hans August Lund og Sarah-Alice N.J. Les artikkel
25. april 2023 · GlobeNewswireCopenhagen Capital A/S – referat af den ordinære generalforsamling i Copenhagen Capital A/SDer blev fremsat forslag om genvalg af bestyrelsen, det vil sige Christian Rossing Lønberg, Paul Wissa Hvelplund, Hans August Lund og Sarah-Alice N.J. Les artikkel