1. juni 2021Paw Haar Olesen forlater ledelsenPaw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen forlater ledelsen for Paw Haar Olesen IVS etter en periode på 5 år.Se mere
1. juni 2021Endring i eierkretsenPaw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen er ikke lenger registrert som reell eier av Paw Haar Olesen IVS.Se mere
2. mars 2021Underskudd på DKK 87.614 Paw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2020Paw Haar Olesen forlater ledelsenKong Gulerod Reklamebureau apSPaw Haar Olesen forlater ledelsen for Kong Gulerod Reklamebureau apS etter en periode på 4 år.Se mere
29. juni 2020Overskudd på DKK 22.521 Paw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2020Overskudd på DKK 94.817 Kong Gulerod Reklamebureau apSKong Gulerod Reklamebureau apS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2020Endring i eierkretsenKong Gulerod Reklamebureau apS3 nye personer registrert som reelle eier av Kong Gulerod Reklamebureau apS. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2019Overskudd på DKK 1.638 Kong Gulerod Reklamebureau apSKong Gulerod Reklamebureau apS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2019Underskudd på DKK 378 Paw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2019AdresseendringKong Gulerod Reklamebureau apSKong Gulerod Reklamebureau apS flytter til ny adresse i Thisted. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2018Overskudd på DKK 141.245 Kong Gulerod Reklamebureau apSKong Gulerod Reklamebureau apS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2018Overskudd på DKK 76.756 Paw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen IVS offentliggjør regnskap for perioden 25. september 2016 til 31. desember 2017. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2017Overskudd på DKK 169.778 Kong Gulerod Reklamebureau apSKong Gulerod Reklamebureau apS offentliggjør regnskap for perioden 28. oktober 2015 til 31. desember 2016. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2016Paw Haar Olesen blir med i ledelsenKong Gulerod Reklamebureau apSPaw Haar Olesen blir med i ledelsen for Kong Gulerod Reklamebureau apS.Se mere
25. september 2016StiftelsePaw Haar Olesen IVSPaw Haar Olesen IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Paw Haar Olesen er medlem af ledelsen.Se mere