10. juniErik Johannes Kaae blir med i styretBizbrains Holding ApSErik Johannes Kaae blir med i styret for Bizbrains Holding ApS. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
10. juniErik Johannes Kaae blir med i styretBIZBRAINS A/SErik Johannes Kaae blir med i styret for BIZBRAINS A/S. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
9. januarUnderskudd på DKK 291.600 EBEX HOLDING ApSEBEX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Paw Sandal Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. desember 2023Underskudd på DKK 7,3 mio.Bizbrains Holding ApSBizbrains Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
7. desember 2023Overskudd på DKK 281.841 BIZBRAINS A/SBIZBRAINS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
3. februar 2023Underskudd på DKK 4,2 mio.EBEX HOLDING ApSEBEX HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Paw Sandal Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. desember 2022Underskudd på DKK 2,9 mio.BIZBRAINS A/SBIZBRAINS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
8. desember 2022Underskudd på DKK 10,0 mio.Bizbrains Holding ApSBizbrains Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
2. desember 2022Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth blir ny styrelederBIZBRAINS A/SJørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth erstatter Henning Poulsen som styreleder hos BIZBRAINS A/S etter en periode på 6 år. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
2. desember 2022Henning Poulsen forlater styretBizbrains Holding ApSHenning Poulsen forlater styret for Bizbrains Holding ApS etter en periode på 2 år. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
1. desember 2022Morten Klank blir adm. direktørBIZBRAINS A/SMorten Klank blir adm. direktør i BIZBRAINS A/S. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
30. november 2022Nicolai Krog forlater ledelsenBIZBRAINS A/SNicolai Krog forlater ledelsen for BIZBRAINS A/S etter en periode på 12 år. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
23. november 2022 · Vores-VibyJ.dkNye virksomheder i Viby J i sidste månedBizbrains A/S , Hasselager Centervej 19, 8260 Viby J Bizbrains A/S tilhører branchen Anden it-servicevirksomhed og er ejet af Paw Sandal Pedersen. Les artikkel
23. juni 2022 · Vores-bronderslev.dkNye virksomheder i Brønderslev i sidste månedBizbrains A/S , Mejlstedgade 1, 2., 9700 Brønderslev Bizbrains A/S tilhører branchen Anden it-servicevirksomhed og er ejet af Paw Sandal Pedersen. Les artikkel
1. mai 2022Paw Sandal Pedersen forlater styretEDISERVICE ApSPaw Sandal Pedersen forlater styret for EDISERVICE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenEDISERVICE ApSPaw Sandal Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av EDISERVICE ApS.Se mere
28. januar 2022Underskudd på DKK 9,4 mio.Bizbrains Holding ApSBizbrains Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. desember 2020 til 30. september 2021. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
27. januar 2022Underskudd på DKK 2,5 mio.BIZBRAINS A/SBIZBRAINS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere
27. januar 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.EDISERVICE ApSEDISERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 30. september 2021. Paw Sandal Pedersen eier 25,8% av virksomheten.Se mere