11. mars 1998Kaj Verner Bach Knudsen blir med i ledelsenØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApSKaj Verner Bach Knudsen erstatter Peder Bach Knudsen i ledelsen for ØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApS etter en periode på 9 år.Se mere
18. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApSØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Peder Bach Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApSØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peder Bach Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1988StiftelseØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApSØSTERGADES FOTO/COLOR TECH ApS stiftes i bransjen fotoforretninger. Peder Bach Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere