PHSL, LABÆKGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peder Hove Stauersbøl Laustsen er medlem af ledelsen.
Sologvindenergi ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. september 2022 til 31. desember 2023. Peder Hove Stauersbøl Laustsen eier 25% av virksomheten.
Nataliia Zhuk erstatter John Poul Meyer Sørensen i styret for Sibylle Bo A/S etter en periode på 1 år. Peder Hove Stauersbøl Laustsen er fortsatt styreleder.
Nataliia Zhuk erstatter John Poul Meyer Sørensen i styret for CAROS HOLDING A/S etter en periode på 1 år. Peder Hove Stauersbøl Laustsen er fortsatt styreleder.
PHSL, LABÆKGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peder Hove Stauersbøl Laustsen er medlem af ledelsen.