DRAKA DENMARK COPPER CABLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Peder Kristian Flyvholm er medlem af ledelsen.
DRAKA DENMARK COPPER CABLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Peder Kristian Flyvholm er medlem af ledelsen.
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peder Kristian Flyvholm er medlem af ledelsen.
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peder Kristian Flyvholm er medlem af ledelsen.
Per Helge Bauer erstatter Henning Solvang Jensen i styret for DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S etter en periode på 10 år. Peder Kristian Flyvholm er medlem af ledelsen.
DRAKA DENMARK OPTICAL CABLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peder Kristian Flyvholm er medlem af ledelsen.