21. august 1998Peder Kristian Troelsen forlater styretHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApSPeder Kristian Troelsen forlater styret for HOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS etter en periode på 14 år.Se mere
28. august 1997Regnskap for 1997 offentligjortHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApSHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Peder Kristian Troelsen er medlem av styret.Se mere
6. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApSHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Peder Kristian Troelsen er medlem av styret.Se mere
18. september 1995Flere forlater styretHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS2 medlemmer forlater styret for HOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS. Peder Kristian Troelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. september 1995Ove Hummelmose forlater ledelsenHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApSOve Hummelmose forlater ledelsen for HOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS etter en periode på 11 år. Peder Kristian Troelsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1993Kresten Munk forlater styretHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApSKresten Munk forlater styret for HOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS etter en periode på 9 år. Peder Kristian Troelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. august 1984StiftelseHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApSHOLSTEBRO GARAGEKOMPAGNI ApS stiftes i bransjen parkerings- og garageanlæg. Peder Kristian Troelsen er medlem av styret.Se mere