10. mai 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1International Tool Agency A/S Jesper Lundorff Mortensen er indtrådt som formand for bestyrelsen i stedet for Johnni Peder Pedersen. Les artikkel
2. april 2004Mary Pedersen blir med i ledelsenPEMA TRADING ApSMary Pedersen erstatter Peder Pedersen i ledelsen for PEMA TRADING ApS etter en periode på 27 år.Se mere
1. desember 2003Endring i eierkretsenPEMA TRADING ApSMary Pedersen registrert som reell eier av PEMA TRADING ApS. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortPEMA TRADING ApSPEMA TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 1994Nytt navn: PEMA TRADING ApSMAC CURTIS CASUALS ApSMAC CURTIS CASUALS ApS skifter navn til PEMA TRADING ApS. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 1994Peder Pedersen forlater ledelsenEXCLU-TRADING ApSPeder Pedersen forlater ledelsen for EXCLU-TRADING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
21. juni 1989Nytt navn: EXCLU-TRADING ApSApS SPKR 4 NR. 2111ApS SPKR 4 NR. 2111 skifter navn til EXCLU-TRADING ApS. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 2111Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 2111 etter en periode på 7 måneder. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1988StiftelseApS SPKR 4 NR. 2111ApS SPKR 4 NR. 2111 stiftes i bransjen almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 1988Nytt navn: MAC CURTIS CASUALS ApSPEMA-WEAR ApSPEMA-WEAR ApS skifter navn til MAC CURTIS CASUALS ApS. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 1976StiftelsePEMA-WEAR ApSPEMA-WEAR ApS stiftes i bransjen uoplyst. Peder Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere