26. november 2019Axel Backheuer blir ny styrelederQIAGEN AARHUS A/SAxel Backheuer erstatter Peer Michael Schatz som styreleder hos QIAGEN AARHUS A/S etter en periode på 6 år.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 47 mio.QIAGEN AARHUS A/SQIAGEN AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 12 mio.QIAGEN AARHUS A/SQIAGEN AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
1. februar 2018Jonathan Gary Sheldon blir med i ledelsenQIAGEN AARHUS A/SJonathan Gary Sheldon erstatter Laura Eldridge Furmanski i ledelsen for QIAGEN AARHUS A/S etter en periode på 1 år. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
4. september 2017 · MedwatchDanmark er spydspids for Qiagens digitale satsningDet fortæller chefen for Qiagens bioinformatik-enhed, Laura Furmanski, der sammen med Qiagens topchef, Peer Michael Schatz, for nyligt har aflagt visit i det 100 medarbejdere-store datterselskab i Aarhus. Les artikkel
31. august 2017 · MedwatchQiagen er færdig med at trimme danske opkøbDet har dog ikke fået køberen, milliardkoncernen Qiagen, til at løfte foden fra speederen, og selskabet har siden tilpasset organisationen og opgaverne for det gamle Exiqon, fortæller Qiagens adm. direktør Peer Michael Schatz til MedWatch. Les artikkel
18. august 2017Erstatning i styretQIAGEN AARHUS A/S4 endringer i styret for QIAGEN AARHUS A/S. Peer Michael Schatz er fortsatt styreleder.Se mere
29. juni 2017Underskudd på DKK 77 mio.QIAGEN AARHUS A/SQIAGEN AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
1. desember 2016Jacob de Meza blir med i styretQIAGEN AARHUS A/SJacob de Meza blir med i styret for QIAGEN AARHUS A/S. Peer Michael Schatz er fortsatt styreleder.Se mere
30. november 2016Jacob Grydholt Jensen forlater styretQIAGEN AARHUS A/SJacob Grydholt Jensen forlater styret for QIAGEN AARHUS A/S etter en periode på 3 år. Peer Michael Schatz er fortsatt styreleder.Se mere
11. oktober 2016Erstatning i ledelsenQIAGEN AARHUS A/S4 endringer i ledelsen for QIAGEN AARHUS A/S. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
23. juni 2016Overskudd på DKK 21 mio.QIAGEN AARHUS A/SQIAGEN AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
9. juli 2015Regnskap for 2014 offentligjortQIAGEN AARHUS A/SQIAGEN AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
5. desember 2014Dietrich Karl Hauffe forlater styretQIAGEN AARHUS A/SDietrich Karl Hauffe forlater styret for QIAGEN AARHUS A/S etter en periode på 1 år. Peer Michael Schatz er fortsatt styreleder.Se mere
26. september 2014Regnskap for 2013 offentligjortQIAGEN AARHUS A/SQIAGEN AARHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
27. mai 2014Erstatning i ledelsenQIAGEN AARHUS A/S3 endringer i ledelsen for QIAGEN AARHUS A/S. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
27. januar 2014Nytt navn: QIAGEN AARHUS A/SCLC BIO A/SCLC BIO A/S skifter navn til QIAGEN AARHUS A/S. Peer Michael Schatz er styreleder.Se mere
22. august 2013Peer Michael Schatz blir med i styretCLC BIO A/SPeer Michael Schatz blir med i styret for CLC BIO A/S.Se mere