9. desember 2011Peer Søndergaard Andersen forlater styretAKTIESELSKABET AF 1.12.2010Peer Søndergaard Andersen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 1.12.2010 etter en periode på 6 år.Se mere
2. desember 2010Ny status UNDER KONKURSAKTIESELSKABET AF 1.12.2010Tidligere status: Normal. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2010Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 1.12.2010HORSENS TØMRERFORRETNING A/SHORSENS TØMRERFORRETNING A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 1.12.2010. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
4. november 2010Lars Brandt forlater styretHORSENS TØMRERFORRETNING A/SLars Brandt forlater styret for HORSENS TØMRERFORRETNING A/S etter en periode på 4 år. Peer Søndergaard Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortHORSENS TØMRERFORRETNING A/SHORSENS TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHORSENS TØMRERFORRETNING A/SHORSENS TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortHORSENS TØMRERFORRETNING A/SHORSENS TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedHORSENS TØMRERFORRETNING A/STidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortHORSENS TØMRERFORRETNING A/SHORSENS TØMRERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2006StiftelseHORSENS TØMRERFORRETNING A/SHORSENS TØMRERFORRETNING A/S stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Peer Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere