30. juni 2012Per Anders Michael Thell forlater styretPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/SPer Anders Michael Thell forlater styret for POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
25. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/SPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Per Anders Michael Thell er medlem av styret.Se mere
1. november 2011Chris Lund-Hansen blir med i styretPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/SChris Lund-Hansen blir med i styret for POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S. Per Anders Michael Thell er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2011Chris Lund-Hansen blir med i ledelsenPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/SChris Lund-Hansen erstatter Gerner Erik Nielsen i ledelsen for POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S etter en periode på 16 år. Per Anders Michael Thell er medlem av styret.Se mere
5. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/SPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Per Anders Michael Thell er medlem av styret.Se mere
22. februar 2011Per Anders Michael Thell blir med i styretPOINT TRANSACTION SYSTEMS A/SPer Anders Michael Thell blir med i styret for POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S.Se mere