12. desember 2016Per Berga Rasmussen forlater styretOH-LINDØ A/SPer Berga Rasmussen forlater styret for OH-LINDØ A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. april 2016Overskudd på DKK 8,7 mio.OH-LINDØ A/SOH-LINDØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
7. september 2015 · Fyens StiftstidendeRådmand i Odense fortsætter på havnenPer Berga Rasmussen fortsætter som menigt byrådsmedlem og får sæde i By- og Kulturudvalget, hvor han tidligere har været.Les artikkel
22. april 2015Overskudd på DKK 16 mio.OH-LINDØ A/SOH-LINDØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. desember 2013 til 31. desember 2014. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2015Jesper Rasmussen blir med i styretOH-LINDØ A/SJesper Rasmussen blir med i styret for OH-LINDØ A/S. Per Berga Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. januar 2014Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberOH-LINDØ A/STidligere bransje: Uoplyst. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2013StiftelseOH-LINDØ A/SOH-LINDØ A/S stiftes i bransjen uoplyst. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. desember 2001Per Berga Rasmussen forlater styretODENSE ELFORSYNING NET A/SPer Berga Rasmussen forlater styret for ODENSE ELFORSYNING NET A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. august 2001Knud Bent Steen Larsen blir med i ledelsenODENSE ELFORSYNING NET A/SKnud Bent Steen Larsen blir med i ledelsen for ODENSE ELFORSYNING NET A/S. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2001Knud Munch Jakobsen forlater ledelsenODENSE ELFORSYNING NET A/SKnud Munch Jakobsen forlater ledelsen for ODENSE ELFORSYNING NET A/S etter en periode på 10 måneder. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortODENSE ELFORSYNING NET A/SODENSE ELFORSYNING NET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
20. september 2000StiftelseODENSE ELFORSYNING NET A/SODENSE ELFORSYNING NET A/S stiftes i bransjen elforsyning. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. februar 1995Per Berga Rasmussen forlater styretBLIKKENSLAGERNES AKTIESELSKABPer Berga Rasmussen forlater styret for BLIKKENSLAGERNES AKTIESELSKAB etter en periode på 2 måneder.Se mere
20. desember 1994Per Berga Rasmussen blir med i styretBLIKKENSLAGERNES AKTIESELSKABPer Berga Rasmussen blir med i styret for BLIKKENSLAGERNES AKTIESELSKAB.Se mere
20. desember 1994Hans Høier blir med i ledelsenBLIKKENSLAGERNES AKTIESELSKABHans Høier blir med i ledelsen for BLIKKENSLAGERNES AKTIESELSKAB. Per Berga Rasmussen er medlem av styret.Se mere