11. mai 2015Birgitte Haslund blir med i styretSTUDICA NORDIC ApSBirgitte Haslund erstatter Per Bertil Tengvall i styret for STUDICA NORDIC ApS etter en periode på 4 år.Se mere
29. april 2014Overskudd på DKK 130.464 STUDICA NORDIC ApSSTUDICA NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Per Bertil Tengvall er nestleder i styret.Se mere
28. juni 2013Underskudd på DKK 80.541 STUDICA NORDIC ApSSTUDICA NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Per Bertil Tengvall er nestleder i styret.Se mere
11. mai 2013Endring i eierkretsenSTUDICA NORDIC ApSOle Haag registrert som reell eier av STUDICA NORDIC ApS. Per Bertil Tengvall er nestleder i styret.Se mere
8. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSTUDICA NORDIC ApSSTUDICA NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mai 2011 til 31. desember 2011. Per Bertil Tengvall er nestleder i styret.Se mere
6. desember 2011AdresseendringSTUDICA NORDIC ApSSTUDICA NORDIC ApS flytter fra Nivå til Kokkedal. Per Bertil Tengvall er nestleder i styret.Se mere
11. mai 2011StiftelseSTUDICA NORDIC ApSSTUDICA NORDIC ApS stiftes i bransjen engroshandel med computere, ydre enheder og software. Per Bertil Tengvall er nestleder i styret.Se mere