22. juni 2010Per Birkø Madsen forlater styretKARGAARD A/SPer Birkø Madsen forlater styret for KARGAARD A/S etter en periode på 3 år.Se mere
22. desember 2009Jakob Fridberg Pedersen blir med i styretKARGAARD A/SJakob Fridberg Pedersen erstatter Daniel Krzysztofiak i styret for KARGAARD A/S etter en periode på 2 år. Per Birkø Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortKARGAARD A/SKARGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Per Birkø Madsen er medlem av styret.Se mere
8. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortKARGAARD A/SKARGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Per Birkø Madsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Vvs- og blikkenslagerforretningerKARGAARD A/STidligere bransje: Vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Per Birkø Madsen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2007Per Birkø Madsen blir med i styretKARGAARD A/SPer Birkø Madsen blir med i styret for KARGAARD A/S.Se mere