2. septemberStiftelseCOOH ApSCOOH ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juliUnderskudd på DKK 9.424 Caipirinha Holding ApSCaipirinha Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarPer Bro Petersen forlater styretUnity Gaming Group ApSPer Bro Petersen forlater styret for Unity Gaming Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. februarPer Bro Petersen forlater ledelsenUnity Gaming Group ApSPer Bro Petersen forlater ledelsen for Unity Gaming Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. desember 2023Per Bro Petersen forlater styretSkinbid ApSPer Bro Petersen forlater styret for Skinbid ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. august 2023AdresseendringUnity Gaming Group ApSUnity Gaming Group ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023AdresseendringSkinbid ApSSkinbid ApS flytter fra Aalborg til Nørresundby. Per Bro Petersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 4.742 Caipirinha Holding ApSCaipirinha Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Oliver Behrensdorff blir med i ledelsenSkinbid ApSOliver Behrensdorff erstatter Kenni Andruszkow Lefevre i ledelsen for Skinbid ApS etter en periode på 1 år. Per Bro Petersen er medlem av styret.Se mere
3. april 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.Skinbid ApSSkinbid ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Bro Petersen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 941.350 Unity Gaming Group ApSUnity Gaming Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2022Overskudd på DKK 0 Caipirinha Holding ApSCaipirinha Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. desember 2020 til 31. desember 2021. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Anders Fage Jensen blir ny styrelederUnity Gaming Group ApSAnders Fage Jensen erstatter Mads Richard Aggerholm Pedersen som styreleder hos Unity Gaming Group ApS etter en periode på 8 måneder. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Underskudd på DKK 553.577 Skinbid ApSSkinbid ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. november 2020 til 31. desember 2021. Per Bro Petersen er medlem av styret.Se mere
28. april 2022Underskudd på DKK 215.145 Unity Gaming Group ApSUnity Gaming Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. oktober 2021 til 31. desember 2021. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2022Per Bro Petersen blir med i styretSkinbid ApSPer Bro Petersen erstatter Mads Richard Aggerholm Pedersen i styret for Skinbid ApS etter en periode på 1 år.Se mere
22. mars 2022Kenni Andruszkow Lefevre blir med i ledelsenSkinbid ApSKenni Andruszkow Lefevre erstatter Mads Richard Aggerholm Pedersen i ledelsen for Skinbid ApS etter en periode på 1 år. Per Bro Petersen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2021StiftelseUnity Gaming Group ApSUnity Gaming Group ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020StiftelseCaipirinha Holding ApSCaipirinha Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Per Bro Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2018Mads Richard Aggerholm Pedersen blir med i ledelsenRoyal Marketing ApSMads Richard Aggerholm Pedersen erstatter Per Bro Petersen i ledelsen for Royal Marketing ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere