29. april 2002Per Bruno Skjørringe forlater ledelsenASX 14879 ApSPer Bruno Skjørringe forlater ledelsen for ASX 14879 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
29. april 2002Per Bruno Skjørringe forlater ledelsenASX 14878 ApSPer Bruno Skjørringe forlater ledelsen for ASX 14878 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
11. november 1999Per Bruno Skjørringe forlater ledelsenINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996Per Bruno Skjørringe forlater ledelsen for INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996 etter en periode på 3 år.Se mere
25. oktober 1999Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996Tidligere status: Normal. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 1998Per Bruno Skjørringe forlater ledelsenASX 12917 ApSPer Bruno Skjørringe forlater ledelsen for ASX 12917 ApS etter en periode på 11 år.Se mere
16. november 1998Regnskap for 1997 offentligjortINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996 offentliggjør regnskap for perioden 23. november 1996 til 31. desember 1997. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGASX 12917 ApSTidligere status: Normal. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1998Ny bransje: Værtshuse, bodegaer mv.ASX 14879 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1998Ny bransje: Værtshuse, bodegaer mv.ASX 14878 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1998Ny status UNDER KONKURSASX 14879 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1998Ny status UNDER KONKURSASX 14878 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1998Per Bruno Skjørringe forlater ledelsenDANSK AUTOMAT INVEST ApSPer Bruno Skjørringe forlater ledelsen for DANSK AUTOMAT INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. april 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDANSK AUTOMAT INVEST ApSTidligere status: Normal. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortASX 14878 ApSASX 14878 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortASX 14879 ApSASX 14879 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1997Nytt navn: ASX 12917 ApSP. S. HOLDING ApSP. S. HOLDING ApS skifter navn til ASX 12917 ApS. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 1997Per Bruno Skjørringe blir med i ledelsenINVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996Per Bruno Skjørringe erstatter Stig Bøge Larsen i ledelsen for INVESTERINGSANPARTSSELSKABET AF 23/11 1996 etter en periode på 3 måneder.Se mere
21. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortASX 14878 ApSASX 14878 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortASX 14879 ApSASX 14879 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 1995StiftelseDANSK AUTOMAT INVEST ApSDANSK AUTOMAT INVEST ApS stiftes i 1995. Per Bruno Skjørringe er medlem af ledelsen.Se mere