14. mars 2005Per Christian Axelsen forlater styretBOBS HYTTE ApSPer Christian Axelsen forlater styret for BOBS HYTTE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
14. mars 2005Per Christian Axelsen forlater ledelsenBOBS HYTTE ApSPer Christian Axelsen forlater ledelsen for BOBS HYTTE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. mars 2005Tina Rørholt blir med i ledelsenRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 2004Tina Rørholt erstatter Per Christian Axelsen i ledelsen for RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 2004 etter en periode på 9 måneder.Se mere
8. februar 2005Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBOBS HYTTE ApSTidligere status: Normal. Per Christian Axelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2004Ny bransje: HotellerRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 2004Tidligere bransje: Uoplyst. Per Christian Axelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2004StiftelseRESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 2004RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 2004 stiftes i bransjen uoplyst. Per Christian Axelsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortBOBS HYTTE ApSBOBS HYTTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 30. juni. Per Christian Axelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2002Per Christian Axelsen blir med i ledelsenBOBS HYTTE ApSPer Christian Axelsen erstatter Sten Flemming Borre i ledelsen for BOBS HYTTE ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
15. april 2002Ny bransje: Værtshuse, bodegaer mv.BOBS HYTTE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Christian Axelsen er medlem av styret.Se mere
14. april 2002Per Christian Axelsen blir med i styretBOBS HYTTE ApSPer Christian Axelsen blir med i styret for BOBS HYTTE ApS.Se mere
14. april 2002Sten Flemming Borre blir med i ledelsenBOBS HYTTE ApSSten Flemming Borre blir med i ledelsen for BOBS HYTTE ApS. Per Christian Axelsen er medlem av styret.Se mere