31. oktober 2013Per Egon Rank slutter som adm. direktørRANK CONSULT ApSPer Egon Rank slutter som adm. direktør i RANK CONSULT ApS.Se mere
1. mars 2013Per Egon Rank blir adm. direktørRANK CONSULT ApSPer Egon Rank blir adm. direktør i RANK CONSULT ApS.Se mere
1. mars 2013Ny bransje: Anden it-servicevirksomhedRANK CONSULT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Egon Rank er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2013Ny selskapsform AnpartsselskabRANK CONSULT ApSRANK CONSULT ApS UNDER STIFTELSE endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til RANK CONSULT ApS. Per Egon Rank er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2013Ny status NORMALRANK CONSULT ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Per Egon Rank er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. desember 2011Per Egon Rank forlater ledelsenRANKFAM HOLDING ApSPer Egon Rank forlater ledelsen for RANKFAM HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. november 2011Per Egon Rank forlater styretWISEMO A/SPer Egon Rank forlater styret for WISEMO A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. november 2011Ole Bjørn Setnes blir adm. direktørWISEMO A/SOle Bjørn Setnes erstatter Per Egon Rank som adm. direktør i WISEMO A/S.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortRANKFAM HOLDING ApSRANKFAM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mars 2010 til 31. desember 2010. Per Egon Rank er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortWISEMO A/SWISEMO A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2010 til 31. desember 2010. Per Egon Rank er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mars 2011Per Egon Rank forlater styretGREEN ISLANDS ApSPer Egon Rank forlater styret for GREEN ISLANDS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
14. mars 2011AdresseendringRANKFAM HOLDING ApSRANKFAM HOLDING ApS flytter fra Fredensborg til Hillerød. Per Egon Rank er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2010Per Egon Rank blir adm. direktørWISEMO A/SPer Egon Rank blir adm. direktør i WISEMO A/S.Se mere
30. juni 2010Helle Uldbjerg-Widesen blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SHelle Uldbjerg-Widesen erstatter Per Egon Rank i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
31. mai 2010Jakob Bøhm Jensen blir med i styretWISEMO A/SJakob Bøhm Jensen blir med i styret for WISEMO A/S. Per Egon Rank er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2010Endring i eierkretsenWISEMO A/SJakob Bøhm Jensen registrert som reell eier av WISEMO A/S. Per Egon Rank er medlem av styret.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortNETOP SOLUTIONS A/SNETOP SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Per Egon Rank er medlem av styret.Se mere
16. april 2010Claus Finderup Grove forlater ledelsenNETOP SOLUTIONS A/SClaus Finderup Grove forlater ledelsen for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 2 år. Per Egon Rank er medlem av styret.Se mere
24. mars 2010StiftelseRANKFAM HOLDING ApSRANKFAM HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Per Egon Rank er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2010Søren Bach blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SSøren Bach blir med i styret for NETOP SOLUTIONS A/S. Per Egon Rank er fortsatt styremedlem.Se mere