21. mars 2018Per Erling Bøgvad slutter som adm. direktørPER OG TÆPPER ApSPer Erling Bøgvad slutter som adm. direktør i PER OG TÆPPER ApS.Se mere
22. juni 2017Underskudd på DKK 165.864 PER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. april 2016Overskudd på DKK 38.732 PER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. mai 2015Overskudd på DKK 395.008 PER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartiklerPER OG TÆPPER ApSTidligere bransje: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. juni 2014Overskudd på DKK 14.673 PER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. august 2013AdresseendringPER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS flytter fra Glostrup til Frederiksberg C. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli 2013Overskudd på DKK 149.657 PER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortPER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortPER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2010AdresseendringPER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS flytter fra Vallensbæk Strand til Glostrup. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortPER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2009Regnskap for 2008 offentligjortPER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 31. desember 2008. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2008Ny bransje: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægningPER OG TÆPPER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. desember 2007StiftelsePER OG TÆPPER ApSPER OG TÆPPER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Per Erling Bøgvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere