13. september 2022Per Gregersen forlater ledelsenGregs Holding ApSPer Gregersen forlater ledelsen for Gregs Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
13. september 2022Endring i eierkretsenGregs Holding ApSPer Gregersen er ikke lenger registrert som reell eier av Gregs Holding ApS.Se mere
7. april 2022Overskudd på DKK 332.964 Gregs Holding ApSGregs Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2021Per Gregersen forlater ledelsenContentlab ApSPer Gregersen forlater ledelsen for Contentlab ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. september 2021Endring i eierkretsenContentlab ApSPer Gregersen er ikke lenger registrert som reell eier av Contentlab ApS.Se mere
5. mai 2021Overskudd på DKK 355.334 Contentlab ApSContentlab ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2020 til 31. desember 2020. Per Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021Underskudd på DKK 2.264 Gregs Holding ApSGregs Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. januar 2020 til 31. desember 2020. Per Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2020Per Gregersen slutter som adm. direktørMatematiktutor ApSPer Gregersen slutter som adm. direktør i Matematiktutor ApS.Se mere
9. oktober 2020Endring i eierkretsenMatematiktutor ApSPer Gregersen er ikke lenger registrert som reell eier av Matematiktutor ApS.Se mere
31. august 2020AdresseendringMatematiktutor ApSMatematiktutor ApS flytter fra København NV til København N. Per Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. februar 2020Ny bransje: Anden it-servicevirksomhedMatematiktutor ApSTidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Per Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. februar 2020StiftelseMatematiktutor ApSMatematiktutor ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Per Gregersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. januar 2020AdresseendringContentlab ApSContentlab ApS flytter til ny adresse i Greve. Per Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2020StiftelseContentlab ApSContentlab ApS stiftes i bransjen udgivelse af bøger. Per Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2020StiftelseGregs Holding ApSGregs Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Per Gregersen er medlem af ledelsen.Se mere