28. september 2007Per Harild forlater ledelsenGULDSMED PER HARILD ApSPer Harild forlater ledelsen for GULDSMED PER HARILD ApS etter en periode på 7 år.Se mere
12. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2002Per Harild forlater styretGULDSMED PER HARILD ApSPer Harild forlater styret for GULDSMED PER HARILD ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2002Ny selskapsform AnpartsselskabGULDSMED PER HARILD ApSGULDSMED PER HARILD A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GULDSMED PER HARILD ApS. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortGULDSMED PER HARILD A/SGULDSMED PER HARILD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2000Hanne Ditte Rasmussen blir med i styretGULDSMED PER HARILD A/SHanne Ditte Rasmussen erstatter Kim Christian Harild i styret for GULDSMED PER HARILD A/S etter en periode på 5 måneder. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2000StiftelseGULDSMED PER HARILD A/SGULDSMED PER HARILD A/S stiftes i bransjen guldsmede- og juvelerforretninger. Per Harild er medlem af ledelsen.Se mere