12. februar 2016Per Henriksen forlater ledelsenAdministrationsselskabet af 1. februar 2016 ApSPer Henriksen forlater ledelsen for Administrationsselskabet af 1. februar 2016 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
31. januar 2016Nytt navn: Administrationsselskabet af 1. februar 2016 ApS70/30 ApS70/30 ApS skifter navn til Administrationsselskabet af 1. februar 2016 ApS. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2015Overskudd på DKK 15.822 70/30 ApS70/30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2015Underskudd på DKK 241.937 70/30 ApS70/30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2013Overskudd på DKK 71.809 70/30 ApS70/30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2012Underskudd på DKK 169.557 70/30 ApS70/30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2011Regnskap for 2011 offentligjort70/30 ApS70/30 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2011Nytt navn: 70/30 ApSCO4 ApSCO4 ApS skifter navn til 70/30 ApS. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2011Christian Søsted Poulsen forlater ledelsenCO4 ApSChristian Søsted Poulsen forlater ledelsen for CO4 ApS etter en periode på 4 år. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2010Per Henriksen forlater styretHOURLIFE ApSPer Henriksen forlater styret for HOURLIFE ApS etter en periode på 1 år.Se mere
12. oktober 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHOURLIFE ApSTidligere status: Normal. Per Henriksen er medlem av styret.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortCO4 ApSCO4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2010Thomas Christoffer Røll slutter som adm. direktørHOURLIFE ApSThomas Christoffer Røll slutter som adm. direktør i HOURLIFE ApS. Per Henriksen er medlem av styret.Se mere
31. august 2010Thomas Christoffer Røll forlater styretHOURLIFE ApSThomas Christoffer Røll forlater styret for HOURLIFE ApS etter en periode på 1 år. Per Henriksen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHOURLIFE ApSHOURLIFE ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mai 2009 til 31. desember 2009. Per Henriksen er medlem av styret.Se mere
22. april 2010AdresseendringHOURLIFE ApSHOURLIFE ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Per Henriksen er medlem av styret.Se mere
11. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortCO4 ApSCO4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 2009Nye navn i styretHOURLIFE ApS2 nye medlemmer blir med i styret for HOURLIFE ApS. Per Henriksen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. august 2009Thomas Christoffer Røll blir adm. direktørHOURLIFE ApSThomas Christoffer Røll erstatter Anne-Mette Tamstrup Monin som adm. direktør i HOURLIFE ApS. Per Henriksen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2009Ny bransje: Anden it-servicevirksomhedHOURLIFE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Henriksen er medlem av styret.Se mere