3. aprilStiftelseWedidit Invest ApSWedidit Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilStiftelseVboxx Nordic ApSVboxx Nordic ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarAdresseendringIncitu Enterprise ApSIncitu Enterprise ApS flytter fra Albertslund til Stenløse. Per Henriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 3.769 Incitu Enterprise ApSIncitu Enterprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. august 2022 til 30. juni. Per Henriksen eier 25% av virksomheten.Se mere
8. november 2023Underskudd på DKK 2.540 Essentiel it ApSEssentiel it ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 30. juni. Per Henriksen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2023Endring i eierkretsenIncitu Enterprise ApSPer Henriksen reduserer sitt reelle eierskap av Incitu Enterprise ApS.Se mere
21. juni 2023AdresseendringEssentiel it ApSEssentiel it ApS flytter fra Virum til Holte. Per Henriksen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. august 2022Henrik Kjærgaard Thomsen blir med i ledelsenIncitu Enterprise ApSHenrik Kjærgaard Thomsen blir med i ledelsen for Incitu Enterprise ApS. Per Henriksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. august 2022Endring i eierkretsenIncitu Enterprise ApSPer Henriksen registrert som reell eier av Incitu Enterprise ApS.Se mere
2. august 2022Ny status NORMALIncitu Enterprise ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Per Henriksen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. august 2022StiftelseEssentiel it ApSEssentiel it ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Per Henriksen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. august 2000Per Henriksen forlater ledelsenDNS A/SPer Henriksen forlater ledelsen for DNS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortDNS A/SDNS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2000Kurt Schöffer blir med i styretDNS A/SKurt Schöffer blir med i styret for DNS A/S. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2000AdresseendringDNS A/SDNS A/S flytter til ny adresse i Skovlunde. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 1999Nytt navn: DNS A/SCHS DNS A/SCHS DNS A/S skifter navn til DNS A/S. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 1999Erstatning i styretCHS DNS A/S4 endringer i styret for CHS DNS A/S. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortCHS DNS A/SCHS DNS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 1999Lars Krull blir med i styretCHS DNS A/SLars Krull blir med i styret for CHS DNS A/S. Per Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 1999Per Henriksen blir med i ledelsenCHS DNS A/SPer Henriksen erstatter Michael Christensen i ledelsen for CHS DNS A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere