28. juni 2005Per Hinrichs forlater styretKONTORCENTER SYD ApSPer Hinrichs forlater styret for KONTORCENTER SYD ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
28. juni 2005Svend Aage Kjær blir med i ledelsenKONTORCENTER SYD ApSSvend Aage Kjær erstatter Per Hinrichs i ledelsen for KONTORCENTER SYD ApS etter en periode på 16 år.Se mere
25. juni 2005Poul Michael Bjørnskov forlater styretKONTORCENTER SYD ApSPoul Michael Bjørnskov forlater styret for KONTORCENTER SYD ApS etter en periode på 6 måneder. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2004Per Hinrichs blir med i styretKONTORCENTER SYD ApSPer Hinrichs blir med i styret for KONTORCENTER SYD ApS.Se mere
30. juni 2004Regnskap for 2004 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2002 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1997 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortKONTORCENTER SYD ApSKONTORCENTER SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 1993Nytt navn: KONTORCENTER SYD ApSEURO-SERVICE ApSEURO-SERVICE ApS skifter navn til KONTORCENTER SYD ApS. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 1993Finn Ammitsbøll Sørensen forlater ledelsenEURO-SERVICE ApSFinn Ammitsbøll Sørensen forlater ledelsen for EURO-SERVICE ApS etter en periode på 4 år. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 1991Nytt navn: EURO-SERVICE ApSELECTRONIC DISCOUNT ApSELECTRONIC DISCOUNT ApS skifter navn til EURO-SERVICE ApS. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1990Nytt navn: ELECTRONIC DISCOUNT ApSSUN MAIL ApSSUN MAIL ApS skifter navn til ELECTRONIC DISCOUNT ApS. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 1989StiftelseSUN MAIL ApSSUN MAIL ApS stiftes i bransjen engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Per Hinrichs er medlem af ledelsen.Se mere