13. mars 2002Per Håkan Dennersten forlater styretBASSET A/SPer Håkan Dennersten forlater styret for BASSET A/S etter en periode på 2 år.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortBASSET A/SBASSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 31. desember 2000. Per Håkan Dennersten er medlem av styret.Se mere
16. november 2000Fredrik Lennart Svedberg blir med i ledelsenNETCH TECNOLOGIES ApSFredrik Lennart Svedberg erstatter Per Håkan Dennersten i ledelsen for NETCH TECNOLOGIES ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. september 2000Regnskap for 1999 offentligjortNETCH TECNOLOGIES ApSNETCH TECNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Per Håkan Dennersten er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2000AdresseendringBASSET A/SBASSET A/S flytter fra København K til København Ø. Per Håkan Dennersten er medlem av styret.Se mere
20. januar 2000Per Håkan Dennersten blir med i styretBASSET A/SPer Håkan Dennersten blir med i styret for BASSET A/S.Se mere
20. januar 2000Victor Christoffersen forlater ledelsenBASSET A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for BASSET A/S etter en periode på 7 måneder. Per Håkan Dennersten er medlem av styret.Se mere
20. januar 2000Nytt navn: BASSET A/SVICH 5795 A/SVICH 5795 A/S skifter navn til BASSET A/S. Per Håkan Dennersten er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortNETCH TECNOLOGIES ApSNETCH TECNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Per Håkan Dennersten er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 1998Regnskap for 1997 offentligjortNETCH TECNOLOGIES ApSNETCH TECNOLOGIES ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. mars 1997 til 31. desember 1997. Per Håkan Dennersten er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 1997Nytt navn: NETCH TECNOLOGIES ApSApS KBUS 17 NR. 1087ApS KBUS 17 NR. 1087 skifter navn til NETCH TECNOLOGIES ApS. Per Håkan Dennersten er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1997Nye navn i styretApS KBUS 17 NR. 10873 nye medlemmer blir med i styret for ApS KBUS 17 NR. 1087. Per Håkan Dennersten er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1997Per Håkan Dennersten blir med i ledelsenApS KBUS 17 NR. 1087Per Håkan Dennersten erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for ApS KBUS 17 NR. 1087 etter en periode på 8 måneder.Se mere
1. november 1997AdresseendringApS KBUS 17 NR. 1087ApS KBUS 17 NR. 1087 flytter fra København K til København Ø. Per Håkan Dennersten er medlem af ledelsen.Se mere