14. november 2005Per.Håkon Karlsrud forlater styretHANNELLS INDUSTRIER A/SPer.Håkon Karlsrud forlater styret for HANNELLS INDUSTRIER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortHANNELLS INDUSTRIER A/SHANNELLS INDUSTRIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
2. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortHANNELLS INDUSTRIER A/SHANNELLS INDUSTRIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
18. november 2003Henrik Bjørn-Jepsen blir med i styretHANNELLS INDUSTRIER A/SHenrik Bjørn-Jepsen blir med i styret for HANNELLS INDUSTRIER A/S. Per.Håkon Karlsrud er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortHANNELLS INDUSTRIER A/SHANNELLS INDUSTRIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
13. desember 2002Carl Hans Thomas Bräutigam blir med i styretEUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/SCarl Hans Thomas Bräutigam erstatter Per.Håkon Karlsrud i styret for EUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortHANNELLS INDUSTRIER A/SHANNELLS INDUSTRIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
18. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortEUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/SEUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
11. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortEUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/SEUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
27. mars 2001Per.Håkon Karlsrud blir med i styretEUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/SPer.Håkon Karlsrud erstatter Michael Crister Råberg i styret for EUROPEAN NURSERY GROUP DENMARK A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
26. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortHANNELLS INDUSTRIER A/SHANNELLS INDUSTRIER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per.Håkon Karlsrud er medlem av styret.Se mere
25. februar 2001Per.Håkon Karlsrud blir med i styretHANNELLS INDUSTRIER A/SPer.Håkon Karlsrud blir med i styret for HANNELLS INDUSTRIER A/S.Se mere