11. desember 2020 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Stålrør A/S Lisa Matilda Lindholm er indtrådt som bestyrelsesformand hos Stålrør A/S i stedet for Per Jadelind (kilde: Les artikkel
30. november 2020Lisa Matilda Lindholm blir ny styrelederSTÅLRØR A/SLisa Matilda Lindholm erstatter Per Jadelind som styreleder hos STÅLRØR A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. september 2020Lars Nielsen forlater ledelsenSTÅLRØR A/SLars Nielsen forlater ledelsen for STÅLRØR A/S etter en periode på 20 år. Per Jadelind er styreleder.Se mere
30. september 2020Christian Meinertz Jensen blir adm. direktørSTÅLRØR A/SChristian Meinertz Jensen blir adm. direktør i STÅLRØR A/S. Per Jadelind er styreleder.Se mere
15. juni 2020Overskudd på DKK 451.116 STÅLRØR A/SSTÅLRØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Per Jadelind er styreleder.Se mere
7. juni 2019 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Stålrør A/S Per Jadelind er indtrådt som formand for bestyrelsen hos Stålrør A/S (kilde: Les artikkel
22. mai 2019Overskudd på DKK 750.856 STÅLRØR A/SSTÅLRØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Per Jadelind er styreleder.Se mere
22. mai 2019Per Jadelind blir med i styretSTÅLRØR A/SPer Jadelind blir med i styret for STÅLRØR A/S.Se mere