8. juliUnderskudd på DKK 617.020 SI-KI Garn og Helse ApSSI-KI Garn og Helse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 6,8 mio.PER JENSEN HOLDING SPARKÆR ApSPER JENSEN HOLDING SPARKÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 26.177 Sparkær Købmand ApSSparkær Købmand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jensen er styreleder.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 331.810 Axelsen & Sön A/SAxelsen & Sön A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jensen er medlem av styret.Se mere
16. aprilEndring i eierkretsenMulti Montage Stoholm A/SPer Jensen øker sitt reelle eierskap av Multi Montage Stoholm A/S.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 5,1 mio.Multi Montage Stoholm A/SMulti Montage Stoholm A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 14 mio.PER JENSEN HOLDING SPARKÆR ApSPER JENSEN HOLDING SPARKÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 541.894 SI-KI Garn og Helse ApSSI-KI Garn og Helse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2023Underskudd på DKK 7,3 mio.Multi Montage Stoholm A/SMulti Montage Stoholm A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 32.503 Sparkær Købmand ApSSparkær Købmand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Jensen er styreleder.Se mere
3. april 2023Overskudd på DKK 564.070 Axelsen & Sön A/SAxelsen & Sön A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Jensen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2022Dennis Dyrvig forlater styretMulti Montage Stoholm A/SDennis Dyrvig forlater styret for Multi Montage Stoholm A/S etter en periode på 3 år. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 253.351 Sparkær Købmand ApSSparkær Købmand ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Jensen er styreleder.Se mere
30. juni 2022 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Viborg-virksomheden Per Jensen Holding Sparkær ApSLes artikkel
30. juni 2022Overskudd på DKK 785.283 PER JENSEN HOLDING SPARKÆR ApSPER JENSEN HOLDING SPARKÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Henning Dahl Hansen blir med i styretSparkær Købmand ApSHenning Dahl Hansen erstatter Lone Bach Sørensen i styret for Sparkær Købmand ApS etter en periode på 4 år. Per Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
29. juni 2022Lone Bach Sørensen forlater ledelsenSparkær Købmand ApSLone Bach Sørensen forlater ledelsen for Sparkær Købmand ApS etter en periode på 4 år. Per Jensen er styreleder.Se mere
29. juni 2022Andrej Willer blir adm. direktørSparkær Købmand ApSAndrej Willer blir adm. direktør i Sparkær Købmand ApS. Per Jensen er styreleder.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 7,1 mio.Multi Montage Stoholm A/SMulti Montage Stoholm A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 604.590 SI-KI Garn og Helse ApSSI-KI Garn og Helse ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Jensen er medlem af ledelsen.Se mere