27. augustPer Jørgensen forlater ledelsenE Lange Holding ApSPer Jørgensen forlater ledelsen for E Lange Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. augustUnderskudd på DKK 297.321 Shape Invest ApSShape Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. augustUnderskudd på DKK 6.500 E Lange Holding ApSE Lange Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. augustUnderskudd på DKK 82.288 Søndre Strandvej 88 ApSSøndre Strandvej 88 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. augustUnderskudd på DKK 1,9 mio.Bryggertorvet 1 ApSBryggertorvet 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juliAdresseendringBryggertorvet 1 ApSBryggertorvet 1 ApS flytter fra Karrebæksminde til Haslev. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juliAdresseendringE Lange Holding ApSE Lange Holding ApS flytter fra Karrebæksminde til Haslev. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juliAdresseendringShape Invest ApSShape Invest ApS flytter fra Karrebæksminde til Haslev. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juliAdresseendringSøndre Strandvej 88 ApSSøndre Strandvej 88 ApS flytter fra Karrebæksminde til Haslev. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarPer Jørgensen forlater ledelsenLange & Jerup Byg og Entreprise ApSPer Jørgensen forlater ledelsen for Lange & Jerup Byg og Entreprise ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. februarMartin Jerup Jørgensen blir med i ledelsenThorshøj Ejendomme ApSMartin Jerup Jørgensen erstatter Per Jørgensen i ledelsen for Thorshøj Ejendomme ApS etter en periode på 1 år.Se mere
16. november 2023AdresseendringSøndre Strandvej 88 ApSSøndre Strandvej 88 ApS flytter fra Næstved til Karrebæksminde. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023AdresseendringLange & Jerup Byg og Entreprise ApSLange & Jerup Byg og Entreprise ApS flytter fra Næstved til Karrebæksminde. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023AdresseendringBryggertorvet 1 ApSBryggertorvet 1 ApS flytter fra Næstved til Karrebæksminde. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023AdresseendringE Lange Holding ApSE Lange Holding ApS flytter fra Næstved til Karrebæksminde. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023AdresseendringShape Invest ApSShape Invest ApS flytter fra Næstved til Karrebæksminde. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Endring i eierkretsenBryggertorvet 1 ApSEmilie Lange Jørgensen er ikke lenger registrert som reell eier av Bryggertorvet 1 ApS. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023AdresseendringThorshøj Ejendomme ApSThorshøj Ejendomme ApS flytter fra Næstved til Karrebæksminde. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2023Endring i eierkretsenThorshøj Ejendomme ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Thorshøj Ejendomme ApS. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2023Underskudd på DKK 121.966 Shape Invest ApSShape Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere