19. mai 2006Per Knudsen forlater styretK. KNUDSEN A/SPer Knudsen forlater styret for K. KNUDSEN A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
3. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortK. KNUDSEN A/SK. KNUDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Per Knudsen er styreleder.Se mere
5. oktober 2005Per Knudsen blir med i styretK. KNUDSEN A/SPer Knudsen blir med i styret for K. KNUDSEN A/S.Se mere
5. oktober 2005Kristian Knudsen blir med i ledelsenK. KNUDSEN A/SKristian Knudsen erstatter Per Knudsen i ledelsen for K. KNUDSEN A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
20. juli 2005Ny bransje: VognmandsvirksomhedK. KNUDSEN A/STidligere bransje: Uoplyst. Per Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2005StiftelseK. KNUDSEN A/SK. KNUDSEN A/S stiftes i bransjen uoplyst. Per Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2002Per Knudsen forlater styretDTC-U A/SPer Knudsen forlater styret for DTC-U A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortDTC-U A/SDTC-U A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Knudsen er styreleder.Se mere
15. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortDTC-U A/SDTC-U A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Per Knudsen er styreleder.Se mere
8. mai 2000Axel Neubert forlater styretDTC-U A/SAxel Neubert forlater styret for DTC-U A/S etter en periode på 2 år. Per Knudsen er fortsatt styreleder.Se mere
26. oktober 1999Per Knudsen forlater styretAHTS ApSPer Knudsen forlater styret for AHTS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
21. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortAHTS ApSAHTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Per Knudsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 1999Erstatning i styretAHTS ApS3 endringer i styret for AHTS ApS. Per Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortDTC-U A/SDTC-U A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Per Knudsen er styreleder.Se mere
30. juni 1998Nytt navn: AHTS ApSApS KBIL 9 NR. 2051ApS KBIL 9 NR. 2051 skifter navn til AHTS ApS. Per Knudsen er medlem av styret.Se mere
29. juni 1998Per Knudsen blir med i styretApS KBIL 9 NR. 2051Per Knudsen blir med i styret for ApS KBIL 9 NR. 2051.Se mere
29. juni 1998Kim Madsen forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 2051Kim Madsen forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 2051 etter en periode på 6 måneder. Per Knudsen er medlem av styret.Se mere
30. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortDTC-U A/SDTC-U A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Per Knudsen er styreleder.Se mere
19. januar 1998Per Knudsen blir med i styretDTC-U A/SPer Knudsen blir med i styret for DTC-U A/S.Se mere
19. januar 1998Poul Juelsbjerg blir med i ledelsenDTC-U A/SPoul Juelsbjerg erstatter Ole Mønster Sørensen i ledelsen for DTC-U A/S etter en periode på 8 år. Per Knudsen er styreleder.Se mere