21. juniUnderskudd på DKK 335.856 IPS Denmark A/SIPS Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februarTove Nordahl Karlsen blir med i styretIPS Denmark A/STove Nordahl Karlsen erstatter Steen Bilet Rasmussen i styret for IPS Denmark A/S etter en periode på 5 år. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februarNytt navn: IPS Denmark A/SIPS Padborg A/SIPS Padborg A/S skifter navn til IPS Denmark A/S. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.IPS Padborg A/SIPS Padborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.IPS Padborg A/SIPS Padborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2021Underskudd på DKK 1,1 mio.IPS Padborg A/SIPS Padborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2020Underskudd på DKK 2,1 mio.IPS Padborg A/SIPS Padborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2019Steen Bilet Rasmussen blir med i styretIPS Padborg A/SSteen Bilet Rasmussen erstatter Pål Eriksen i styret for IPS Padborg A/S etter en periode på 1 år. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 817.002 IPS Padborg A/SIPS Padborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 14. juni 2018 til 31. desember 2018. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2018StiftelseIPS Padborg A/SIPS Padborg A/S stiftes i bransjen fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne. Per Kristian Karlsen er medlem af ledelsen.Se mere