12. maiUnderskudd på DKK 428.760 Danvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
30. aprilTina Michelsen blir med i ledelsenDanvak ApSTina Michelsen erstatter Kenneth Claus Andreasson i ledelsen for Danvak ApS etter en periode på 7 år. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
26. marsMonique Palmvig blir med i styretDanvak ApSMonique Palmvig erstatter Per Banke i styret for Danvak ApS etter en periode på 6 år. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
29. februar · folkeskolen.dkI stedet for ventilationsanlæg bruger skole tørret ålegræs til at sikre frisk luft i klasserneNotech-projektet er gennemført af et konsortium bestående af Carlo Volf Arkitekter, Teknologisk Institut, WindowMaster, IKM varmepumper, Outrup Vinduer samt Per Kvols Heiselberg, Aalborg Universitets afdeling for Byggeri, By og miljø. Les artikkel
22. august 2023Jesper Andreasen blir med i styretDanvak ApSJesper Andreasen erstatter Lasse Sebastian Malmskov i styret for Danvak ApS etter en periode på 5 måneder. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 117.397 Danvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
28. mars 2023Lasse Sebastian Malmskov blir med i styretDanvak ApSLasse Sebastian Malmskov erstatter Belinda Marianne Godsk i styret for Danvak ApS etter en periode på 12 år. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
26. oktober 2022AdresseendringDanvak ApSDanvak ApS flytter fra København S til København Ø. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 65.850 Danvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
31. mars 2022Simon Ove Rasmussen blir med i styretDanvak ApSSimon Ove Rasmussen erstatter Lars Bo Gunnarsen i styret for Danvak ApS etter en periode på 12 år. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
16. desember 2021AdresseendringDanvak ApSDanvak ApS flytter til ny adresse i København S. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
16. september 2021Tommy Christiansen blir med i styretDanvak ApSTommy Christiansen erstatter Claus Madsen i styret for Danvak ApS etter en periode på 3 år. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2021Underskudd på DKK 531.056 Danvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
30. mars 2021Erstatning i styretDanvak ApS7 endringer i styret for Danvak ApS. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2020Overskudd på DKK 132.340 Danvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
30. april 2020Nye navn i styretDanvak ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Danvak ApS. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
28. november 2019 · Energy Supply DKVentilation fra A til Z – VejleKursusleder Henrik Brohus Andre undervisere Lars Nielsen Per Heiselberg på Modul A Søren Aggerholm på Modul B UndervisningsadresseLes artikkel
1. oktober 2019AdresseendringDanvak ApSDanvak ApS flytter fra Glostrup til København S. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere
1. august 2019Mette Østergaard forlater styretDanvak ApSMette Østergaard forlater styret for Danvak ApS etter en periode på 1 år. Per Kvols Heiselberg er fortsatt styremedlem.Se mere
16. april 2019Overskudd på DKK 129.461 Danvak ApSDanvak ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Per Kvols Heiselberg er medlem av styret.Se mere