7. november 2000Per Kåre Hagen forlater styretHAKI A/SPer Kåre Hagen forlater styret for HAKI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortHAKI A/SHAKI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Per Kåre Hagen er medlem av styret.Se mere
21. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortHAKI A/SHAKI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Per Kåre Hagen er medlem av styret.Se mere
14. april 1999Bengt Lennart Olsson blir med i styretHAKI A/SBengt Lennart Olsson erstatter Roy Nils Bertil Jonsson i styret for HAKI A/S etter en periode på 19 år. Per Kåre Hagen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. desember 1998Per Kåre Hagen blir med i styretHAKI A/SPer Kåre Hagen blir med i styret for HAKI A/S.Se mere