29. mai 2015Peter Gustaf Lindbom blir med i ledelsenGLOBAL T 6 ApSPeter Gustaf Lindbom erstatter Per Martin Bruck i ledelsen for GLOBAL T 6 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. juni 2014Underskudd på EUR 7.194 GLOBAL T 6 ApSGLOBAL T 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Per Martin Bruck er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2013Underskudd på EUR 15.131 GLOBAL T 6 ApSGLOBAL T 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Per Martin Bruck er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2013Per Martin Bruck blir med i ledelsenGLOBAL T 6 ApSPer Martin Bruck erstatter Bjørn Petter Bjørgo i ledelsen for GLOBAL T 6 ApS etter en periode på 6 år.Se mere