20. juniStiftelsePMB Pengeskabe Holding ApSPMB Pengeskabe Holding ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Per Møller Bengtson er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 912.135 JC PENGESKABE A/SJC PENGESKABE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
3. februar 2023Overskudd på DKK 220.465 JC PENGESKABE A/SJC PENGESKABE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 149.535 JC PENGESKABE A/SJC PENGESKABE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
1. februar 2021Overskudd på DKK 538.570 JC PENGESKABE A/SJC PENGESKABE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
9. oktober 2020Thomas Wasihun Bang Windfeldt blir med i styretJC PENGESKABE A/SThomas Wasihun Bang Windfeldt erstatter John Tommy Christensen i styret for JC PENGESKABE A/S etter en periode på 32 år. Per Møller Bengtson er fortsatt styreleder.Se mere
21. november 2019Underskudd på DKK 496.119 JC PENGESKABE A/SJC PENGESKABE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
1. juli 2019Per Møller Bengtson blir med i styretJC PENGESKABE A/SPer Møller Bengtson blir med i styret for JC PENGESKABE A/S.Se mere
1. juli 2019Frank Hallenslev forlater ledelsenJC PENGESKABE A/SFrank Hallenslev forlater ledelsen for JC PENGESKABE A/S etter en periode på 17 år. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
1. juli 2019Endring i eierkretsenJC PENGESKABE A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av JC PENGESKABE A/S. Per Møller Bengtson er styreleder.Se mere
29. oktober 1993Per Møller Bengtson forlater styretMIDTJYLLANDS SQUASH CENTER A/SPer Møller Bengtson forlater styret for MIDTJYLLANDS SQUASH CENTER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
18. november 1991Lars Mehl forlater ledelsenMIDTJYLLANDS SQUASH CENTER A/SLars Mehl forlater ledelsen for MIDTJYLLANDS SQUASH CENTER A/S etter en periode på 2 år. Per Møller Bengtson er medlem av styret.Se mere
13. juni 1989StiftelseMIDTJYLLANDS SQUASH CENTER A/SMIDTJYLLANDS SQUASH CENTER A/S stiftes i bransjen engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Per Møller Bengtson er medlem av styret.Se mere