24. januarOverskudd på DKK 1,9 mio.Pantom Holding ApSPantom Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2022 til 30. september 2023. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. januarOverskudd på DKK 1,4 mio.PANTOM A/SPANTOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. januarOverskudd på DKK 977.240 Ødemark Holding ApSØdemark Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. august 2022 til 30. september 2023. Per Ole Ødemark er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Per Ole Ødemark forlater ledelsenPOP & SLUSH COMPAGNIET ApSPer Ole Ødemark forlater ledelsen for POP & SLUSH COMPAGNIET ApS etter en periode på 16 år.Se mere
30. oktober 2023Endring i eierkretsenPOP & SLUSH COMPAGNIET ApSPer Ole Ødemark er ikke lenger registrert som reell eier av POP & SLUSH COMPAGNIET ApS.Se mere
1. februar 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.PANTOM A/SPANTOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. januar 2023Underskudd på DKK 7.720 POP & SLUSH COMPAGNIET ApSPOP & SLUSH COMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Ole Ødemark er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Nye navn i styretPANTOM A/S2 nye medlemmer blir med i styret for PANTOM A/S. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. september 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er René Mørch Sørensen og Per Ole Ødemark indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jeanette Keilstrup og Pia Keilstrup Ødemark (kilde: Les artikkel
1. september 2022Per Ole Ødemark blir med i styretPANTOM A/SPer Ole Ødemark blir med i styret for PANTOM A/S.Se mere
1. september 2022Leif Frank Pedersen blir med i ledelsenPOP & SLUSH COMPAGNIET ApSLeif Frank Pedersen erstatter Bente Werlin Keilstrup i ledelsen for POP & SLUSH COMPAGNIET ApS etter en periode på 1 år. Per Ole Ødemark er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenPOP & SLUSH COMPAGNIET ApSPer Ole Ødemark registrert som reell eier av POP & SLUSH COMPAGNIET ApS.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenPANTOM A/SPer Ole Ødemark registrert som reell eier av PANTOM A/S.Se mere
30. august 2022StiftelsePantom Holding ApSPantom Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. august 2022StiftelseØdemark Holding ApSØdemark Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Per Ole Ødemark er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2022Underskudd på DKK 7.234 POP & SLUSH COMPAGNIET ApSPOP & SLUSH COMPAGNIET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Per Ole Ødemark er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.PANTOM A/SPANTOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. september 2021Endring i eierkretsenPANTOM A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av PANTOM A/S. Per Ole Ødemark er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. september 2021Endring i eierkretsenPOP & SLUSH COMPAGNIET ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av POP & SLUSH COMPAGNIET ApS. Per Ole Ødemark er medlem af ledelsen.Se mere
13. august 2021 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidigt er Ole Fredsted Jacobsen, Bente Werlin Keilstrup og Per Ole Ødemark udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel