30. mars 2011Per Reenberg Hansen forlater ledelsenREENBERG VVS ApSPer Reenberg Hansen forlater ledelsen for REENBERG VVS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. oktober 2009Per Reenberg Hansen forlater ledelsenREENBERG HOLDING, AALBORG ApSPer Reenberg Hansen forlater ledelsen for REENBERG HOLDING, AALBORG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
18. august 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGREENBERG HOLDING, AALBORG ApSTidligere status: Normal. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2009Ny status UNDER KONKURSREENBERG VVS ApSTidligere status: Normal. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberREENBERG HOLDING, AALBORG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2008Regnskap for 2007 offentligjortREENBERG HOLDING, AALBORG ApSREENBERG HOLDING, AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2008Regnskap for 2007 offentligjortREENBERG VVS ApSREENBERG VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Vvs- og blikkenslagerforretningerREENBERG VVS ApSTidligere bransje: Vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortREENBERG VVS ApSREENBERG VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortREENBERG HOLDING, AALBORG ApSREENBERG HOLDING, AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2006Per Reenberg Hansen forlater ledelsenPER REENBERG HANSEN ApSPer Reenberg Hansen forlater ledelsen for PER REENBERG HANSEN ApS etter en periode på 19 år.Se mere
16. august 2006Regnskap for 2005 offentligjortREENBERG VVS ApSREENBERG VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 2004 til 31. desember 2005. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2006Regnskap for 2005 offentligjortREENBERG HOLDING, AALBORG ApSREENBERG HOLDING, AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 2004 til 31. desember 2005. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2005Kim Jensen blir med i styretBYGGEFIRMA LEO HANSEN A/SKim Jensen erstatter Per Reenberg Hansen i styret for BYGGEFIRMA LEO HANSEN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
18. januar 2005Ny bransje: Vvs-installatører og blikkenslagerforretningerREENBERG VVS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2004Ny status UNDER KONKURSPER REENBERG HANSEN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2004StiftelseREENBERG VVS ApSREENBERG VVS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2004StiftelseREENBERG HOLDING, AALBORG ApSREENBERG HOLDING, AALBORG ApS stiftes i bransjen uoplyst. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortBYGGEFIRMA LEO HANSEN A/SBYGGEFIRMA LEO HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Per Reenberg Hansen er medlem av styret.Se mere
29. november 2004Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPER REENBERG HANSEN ApSTidligere status: Normal. Per Reenberg Hansen er medlem af ledelsen.Se mere