1. juli 2002Per Richter Faigh forlater styretTEAM SECURITY ApSPer Richter Faigh forlater styret for TEAM SECURITY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. juli 2002Henrik Ohlsson blir med i ledelsenTEAM SECURITY ApSHenrik Ohlsson erstatter Per Richter Faigh i ledelsen for TEAM SECURITY ApS etter en periode på 4 år.Se mere
26. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortTEAM SECURITY ApSTEAM SECURITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2002Johanne Louise Krag blir med i styretTEAM SECURITY ApSJohanne Louise Krag erstatter Tina Herlufsen i styret for TEAM SECURITY ApS etter en periode på 3 år. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2002AdresseendringTEAM SECURITY ApSTEAM SECURITY ApS flytter fra Kvistgård til Hørsholm. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2001AdresseendringTEAM SECURITY ApSTEAM SECURITY ApS flytter fra Espergærde til Kvistgård. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortTEAM SECURITY ApSTEAM SECURITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortTEAM SECURITY ApSTEAM SECURITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1998 til 31. desember 1999. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 1998Nytt navn: TEAM SECURITY ApSVICH 5557 ApSVICH 5557 ApS skifter navn til TEAM SECURITY ApS. Per Richter Faigh er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1998Per Richter Faigh blir med i styretVICH 5557 ApSPer Richter Faigh blir med i styret for VICH 5557 ApS.Se mere
29. desember 1998Per Richter Faigh blir med i ledelsenVICH 5557 ApSPer Richter Faigh blir med i ledelsen for VICH 5557 ApS.Se mere