24. maiOverskudd på DKK 1.715 LATTEC I/SLATTEC I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Sonnich Thomsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juli 2023Overskudd på DKK 1.671 LATTEC I/SLATTEC I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Sonnich Thomsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2021AdresseendringLATTEC I/SLATTEC I/S flytter fra Hillerød til Allerød. Per Sonnich Thomsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mars 2017Per Sonnich Thomsen blir med i styretLATTEC I/SPer Sonnich Thomsen blir med i styret for LATTEC I/S.Se mere
16. mars 2017AdresseendringLATTEC I/SLATTEC I/S flytter til ny adresse i Hillerød. Per Sonnich Thomsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. februar 2017Lars Bergmann blir med i styretLATTEC I/SLars Bergmann blir med i styret for LATTEC I/S. Per Sonnich Thomsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. januar 2017Flere forlater styretLATTEC I/S2 medlemmer forlater styret for LATTEC I/S. Per Sonnich Thomsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2016Per Sonnich Thomsen blir adm. direktørLATTEC I/SPer Sonnich Thomsen blir adm. direktør i LATTEC I/S.Se mere
9. mai 1995Per Sonnich Thomsen forlater styretID-INVEST ApSPer Sonnich Thomsen forlater styret for ID-INVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
8. mars 1995Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGID-INVEST ApSTidligere status: Normal. Per Sonnich Thomsen er medlem av styret.Se mere
5. mars 1992Jens Henrik Osmundsen forlater styretID-INVEST ApSJens Henrik Osmundsen forlater styret for ID-INVEST ApS etter en periode på 2 år. Per Sonnich Thomsen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mars 1992Per Sonnich Thomsen forlater ledelsenID-INVEST ApSPer Sonnich Thomsen forlater ledelsen for ID-INVEST ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. august 1990Nytt navn: ID-INVEST ApSVICH 2072 ApSVICH 2072 ApS skifter navn til ID-INVEST ApS. Per Sonnich Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 1990Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 2072 ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 2072 ApS etter en periode på 8 måneder. Per Sonnich Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1990StiftelseVICH 2072 ApSVICH 2072 ApS stiftes i 1990. Per Sonnich Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere