11. juliAdresseendringjerichausgade 5 og 7, århus I/Sjerichausgade 5 og 7, århus I/S flytter fra Aarhus C til Risskov. Per Sorvad Christensen eier 25% av virksomheten.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 499.332 DAVROS INVEST ApSDAVROS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniEndring i eierkretsenVestervang Bolig A/SPer Sorvad Christensen registrert som reell eier av Vestervang Bolig A/S.Se mere
3. juni · erhvervslivaarhus.dkTallene går op: Vestervang Bolig A/S fik større overskud end året førFirmaet ledes af direktør Per Sorvad Christensen. Les artikkel
3. juniOverskudd på DKK 418.779 Frederiksbjerg Bolig A/SFrederiksbjerg Bolig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 433.481 Vestervang Bolig A/SVestervang Bolig A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. marsOverskudd på DKK 3,8 mio.SYSTEM FRUGT ESTATE A/SSYSTEM FRUGT ESTATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
22. marsUnderskudd på DKK 94.693 Aarhus City Hostel A/SAarhus City Hostel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 2,1 mio.EMSEN A/SEMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
22. marsUnderskudd på DKK 250.024 SYSTEM ESTATE A/SSYSTEM ESTATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
6. september 2023Per Sorvad Christensen blir med i ledelsenFrederiksbjerg Bolig A/SPer Sorvad Christensen erstatter Jens Palle Neistskov i ledelsen for Frederiksbjerg Bolig A/S etter en periode på 7 år.Se mere
6. september 2023Per Sorvad Christensen blir med i ledelsenVestervang Bolig A/SPer Sorvad Christensen erstatter Jens Palle Neistskov i ledelsen for Vestervang Bolig A/S etter en periode på 6 år.Se mere
6. september 2023AdresseendringFrederiksbjerg Bolig A/SFrederiksbjerg Bolig A/S flytter fra Aarhus C til Risskov. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023AdresseendringVestervang Bolig A/SVestervang Bolig A/S flytter fra Aarhus C til Risskov. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.DAVROS INVEST ApSDAVROS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Underskudd på DKK 53.110 Aarhus City Hostel A/SAarhus City Hostel A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 15 mio.SYSTEM ESTATE A/SSYSTEM ESTATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.EMSEN A/SEMSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.SYSTEM FRUGT ESTATE A/SSYSTEM FRUGT ESTATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Per Sorvad Christensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.DAVROS INVEST ApSDAVROS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Sorvad Christensen er medlem af ledelsen.Se mere