18. desember 2012Bo Göran Eklund blir med i styretLKF VEJMARKERING A/SBo Göran Eklund erstatter Per Stefan Andersson Tilk i styret for LKF VEJMARKERING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortLKF VEJMARKERING A/SLKF VEJMARKERING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Per Stefan Andersson Tilk er styreleder.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLKF VEJMARKERING A/SLKF VEJMARKERING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Per Stefan Andersson Tilk er styreleder.Se mere
5. april 2011AdresseendringLKF VEJMARKERING A/SLKF VEJMARKERING A/S flytter fra Køge til Rudkøbing. Per Stefan Andersson Tilk er styreleder.Se mere
29. mars 2011AdresseendringLKF VEJMARKERING A/SLKF VEJMARKERING A/S flytter fra Rudkøbing til Køge. Per Stefan Andersson Tilk er styreleder.Se mere
15. desember 2010Per Stefan Andersson Tilk blir ny styrelederLKF VEJMARKERING A/SPer Stefan Andersson Tilk erstatter Hans Erik Ljungkvist som styreleder hos LKF VEJMARKERING A/S etter en periode på 10 år.Se mere