29. aprilUnderskudd på DKK 143 mio.Odense Letbane P/SOdense Letbane P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilAdresseendringOdense Letbane P/SOdense Letbane P/S flytter til ny adresse i Odense S. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2023Underskudd på DKK 1,0 mia.Odense Letbane P/SOdense Letbane P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023Per Thorndal Feddersen blir med i ledelsenOdense Letbane P/SPer Thorndal Feddersen blir med i ledelsen for Odense Letbane P/S.Se mere
9. desember 2015 · Building SupplyFemern-chef er rykket til OdenseHer vil han indgå i direktionen af letbaneselskabet, som ud over Steen Lykke tæller økonomidirektør Per Feddersen og administrerende direktør Mogens Hagelskær. Les artikkel
3. desember 2015 · Byens EjendomOdense Letbane henter teknisk direktør fra Femern A/SHan indgår i direktionen af letbaneselskabet, som ud over Steen Lykke tæller økonomidirektør Per Feddersen og administrerende direktør Mogens Hagelskær. Les artikkel
1. desember 2015 · Altinget Transport VIPOdense Letbane ansætter teknisk direktørI direktionen hos Odense Letbane P/S sidder desuden økonomidirektør Per Feddersen og administrerende direktør Mogens Hagelskær.Les artikkel
1. desember 2015 · Fyens StiftstidendeLetbanen i Odense får en teknisk direktørHan starter i sit nye job i dag tirsdag og han vil indgå i direktionen af letbaneselskabet, som ud over Steen Lykke tæller økonomidirektør Per Feddersen og administrerende direktør Mogens Hagelskær. Les artikkel
31. mars 2013Per Thorndal Feddersen forlater ledelsenARRIVA INSURANCE A/SPer Thorndal Feddersen forlater ledelsen for ARRIVA INSURANCE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortARRIVA INSURANCE A/SARRIVA INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2011Mikael Brandt forlater styretARRIVA INSURANCE A/SMikael Brandt forlater styret for ARRIVA INSURANCE A/S etter en periode på 6 år. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortARRIVA INSURANCE A/SARRIVA INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2011Johnny Børge Hansen forlater styretARRIVA INSURANCE A/SJohnny Børge Hansen forlater styret for ARRIVA INSURANCE A/S etter en periode på 7 år. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortARRIVA INSURANCE A/SARRIVA INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2009Jens Erik Christiansen forlater styretARRIVA INSURANCE A/SJens Erik Christiansen forlater styret for ARRIVA INSURANCE A/S etter en periode på 3 år. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortARRIVA INSURANCE A/SARRIVA INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2008Regnskap for 2007 offentligjortARRIVA INSURANCE A/SARRIVA INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2008Ny bransje: Anden forsikringARRIVA INSURANCE A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortARRIVA INSURANCE A/SARRIVA INSURANCE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Per Thorndal Feddersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juli 2006Brian Höyer slutter som adm. direktørARRIVA INSURANCE A/SBrian Höyer slutter som adm. direktør i ARRIVA INSURANCE A/S. Per Thorndal Feddersen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere