18. juniOverskudd på DKK 13 mio.P.T.S. HOLDING ApSP.T.S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 2,4 mio.Thue Invest ApSThue Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 4,3 mio.WIKI OF DENMARK A/SWIKI OF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 6,3 mio.Clinics estate Køge ApSClinics estate Køge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Thue Sørensen eier 3,76% av virksomheten.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 689.152 Apartments Estate Køge A/SApartments Estate Køge A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per Thue Sørensen eier 3,33% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.P.T.S. HOLDING ApSP.T.S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 4,8 mio.WIKI OF DENMARK A/SWIKI OF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 4,1 mio.Thue Invest ApSThue Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Overskudd på DKK 10 mio.Clinics estate Køge ApSClinics estate Køge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Thue Sørensen eier 3,76% av virksomheten.Se mere
16. mars 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.Apartments Estate Køge A/SApartments Estate Køge A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per Thue Sørensen eier 3,33% av virksomheten.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 9,9 mio.P.T.S. HOLDING ApSP.T.S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022 · Byens EjendomKøge godkender hotellejligheder og sundhedshus ved nyt hospitalSelskaberne ejes af henholdsvis Peter Knud Appel fra Roskilde, Per Thue Sørensen fra Odense og Martin Halmø Hürdum fra Charlottenlund, fremgår det af CVR-registret.Les artikkel
21. juni 2022Overskudd på DKK 6,2 mio.WIKI OF DENMARK A/SWIKI OF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.Thue Invest ApSThue Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Underskudd på DKK 139.964 Apartments Estate Køge A/SApartments Estate Køge A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Thue Sørensen eier 3,33% av virksomheten.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 9,0 mio.Clinics estate Køge ApSClinics estate Køge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per Thue Sørensen eier 3,76% av virksomheten.Se mere
4. april 2022 · Byens EjendomStort projekt med hotellejligheder og sundhedshuse i KøgeSelskaberne ejes af henholdsvis Peter Knud Appel fra Roskilde, Per Thue Sørensen fra Odense og Martin Halmø Hürdum fra Charlottenlund, fremgår det af CVR-registret. Les artikkel
31. desember 2021Endring i eierkretsenApartments Estate Køge A/SMartin Halmø Hürdum registrert som reell eier av Apartments Estate Køge A/S. Per Thue Sørensen eier fortsat 3,33% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 3,2 mio.WIKI OF DENMARK A/SWIKI OF DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 10 mio.P.T.S. HOLDING ApSP.T.S. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Per Thue Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere