13. oktober 2023Overskudd på DKK 664.938 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023AdresseendringLinde Allé 3 ApSLinde Allé 3 ApS flytter fra Brønshøj til Hedehusene. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023AdresseendringP. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS flytter fra Brønshøj til Hedehusene. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2023StiftelseLinde Allé 3 ApSLinde Allé 3 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2022Underskudd på DKK 139.631 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2021Overskudd på DKK 408.003 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2021Endring i eierkretsenKellerDirk I/SPer Vincentz Mansø er ikke lenger registrert som reell eier av KellerDirk I/S.Se mere
1. oktober 2020Overskudd på DKK 349.137 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2019Overskudd på DKK 301.308 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2019AdresseendringKellerDirk I/SKellerDirk I/S flytter fra Frederiksberg C til Brønshøj. Per Vincentz Mansø eier 50% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2018Overskudd på DKK 687.160 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 2017Regnskap for 2017 omgjortP. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS gjør om regnskapet for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2017Overskudd på DKK 845.154 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2017Endring i eierkretsenKellerDirk I/SHenriette Bjørneboe registrert som reell eier av KellerDirk I/S. Per Vincentz Mansø eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
28. mars 2017AdresseendringP. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS flytter fra Frederiksberg C til Brønshøj. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2016Overskudd på DKK 322.791 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2015Endring i eierkretsenP. VINCENTZ ApSPer Vincentz Mansø registrert som reell eier av P. VINCENTZ ApS.Se mere
29. september 2015Overskudd på DKK 505.158 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2014Overskudd på DKK 534.485 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2013Overskudd på DKK 430.848 P. VINCENTZ ApSP. VINCENTZ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Per Vincentz Mansø er medlem af ledelsen.Se mere