27. mai 2020Endring i eierkretsenK/S MALMPARKEN, BALLERUPPer Weber Kirk Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av K/S MALMPARKEN, BALLERUP.Se mere
27. juni 2019Per Weber Kirk Andersen forlater styretK/S MALMPARKEN, BALLERUPPer Weber Kirk Andersen forlater styret for K/S MALMPARKEN, BALLERUP etter en periode på 16 år.Se mere
11. mars 2019Underskudd på DKK 15 mio.K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
26. mars 2018Overskudd på DKK 6,3 mio.K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
26. desember 2017AdresseendringK/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP flytter fra Allerød til Roskilde. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
21. april 2017Overskudd på DKK 6,0 mio.K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
20. april 2016Overskudd på DKK 418.480 K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 1,6 mio.K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
15. mars 2014Overskudd på DKK 1,6 mio.K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
17. mai 2013Underskudd på DKK 5,3 mio.K/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
11. mars 2013Ole Reimer Meilstrup blir med i styretK/S MALMPARKEN, BALLERUPOle Reimer Meilstrup blir med i styret for K/S MALMPARKEN, BALLERUP. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
2. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortK/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortK/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
30. mai 2011Per Weber Kirk Andersen forlater ledelsenWEBER INVEST ApSPer Weber Kirk Andersen forlater ledelsen for WEBER INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
10. februar 2011AdresseendringK/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP flytter fra Hellerup til Allerød. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortK/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortWEBER INVEST ApSWEBER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Per Weber Kirk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortK/S MALMPARKEN, BALLERUPK/S MALMPARKEN, BALLERUP offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Per Weber Kirk Andersen eier 10% av virksomheten.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortWEBER INVEST ApSWEBER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Per Weber Kirk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortWEBER INVEST ApSWEBER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Per Weber Kirk Andersen er medlem af ledelsen.Se mere