28. juniOverskudd på EUR 526.000 EET INTERNATIONAL A/SEET INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pernilla Aadal Lund er medlem av styret.Se mere
28. juniRegnskap for 2023 omgjortEET GROUP A/SEET GROUP A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pernilla Aadal Lund er medlem av styret.Se mere
28. juniRegnskap for 2023 omgjortEET Danmark A/SEET Danmark A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pernilla Aadal Lund er medlem av styret.Se mere
28. maiOverskudd på EUR 5,0 mio.EET A/SEET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pernilla Aadal Lund er medlem av styret.Se mere
27. mars · electronic-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Bitzer Electronics, Blue Atlas Robotics og HP Elektronik-MontageDerudover er Pernilla Aadal Lund indtrådt i bestyrelsen i stedet for Claus Ring hos EET Group A/S, EET International A/S, EET Danmark A/S. Les artikkel
10. marsPernilla Aadal Lund blir med i styretEET INTERNATIONAL A/SPernilla Aadal Lund blir med i styret for EET INTERNATIONAL A/S.Se mere
10. februarPernilla Aadal Lund blir med i styretEET Holdings A/SPernilla Aadal Lund erstatter Claus Ring i styret for EET Holdings A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. februarPernilla Aadal Lund blir med i styretEET A/SPernilla Aadal Lund erstatter Claus Ring i styret for EET A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. februarPernilla Aadal Lund blir med i styretEET Danmark A/SPernilla Aadal Lund erstatter Claus Ring i styret for EET Danmark A/S etter en periode på 12 år.Se mere
10. februarPernilla Aadal Lund blir med i styretEET GROUP A/SPernilla Aadal Lund erstatter Claus Ring i styret for EET GROUP A/S etter en periode på 13 år.Se mere
10. februarJan Holmetoft Iversen blir med i ledelsenEET GROUP A/SJan Holmetoft Iversen erstatter Claus Ring i ledelsen for EET GROUP A/S etter en periode på 18 år. Pernilla Aadal Lund er medlem av styret.Se mere
11. februar 2022 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Anette Hasling Jæger indtrådt som næstformand i stedet for Pernilla Aadal Lund (kilde: Les artikkel
4. februar 2022Pernilla Aadal Lund forlater styretGEORG JENSEN RETAIL A/SPernilla Aadal Lund forlater styret for GEORG JENSEN RETAIL A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 4,7 mio.GEORG JENSEN RETAIL A/SGEORG JENSEN RETAIL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pernilla Aadal Lund er nestleder i styret.Se mere
9. juni 2021Pernilla Aadal Lund blir med i styretGEORG JENSEN RETAIL A/SPernilla Aadal Lund erstatter Nicholas Baron Manville i styret for GEORG JENSEN RETAIL A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere