23. maiOverskudd på DKK 221.359 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 195.631 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 892.390 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 874.151 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 81.226 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 91.323 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 118.511 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 216.752 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 132.625 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 411.827 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2019AdresseendringBJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS flytter til ny adresse i Frederikssund. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2019AdresseendringB. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS flytter til ny adresse i Frederikssund. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2018Overskudd på DKK 294.087 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2018Overskudd på DKK 192.572 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2017Overskudd på DKK 203.228 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2017Overskudd på DKK 323.846 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2016Overskudd på DKK 604.058 B. B. FUGEENTREPRISE ApSB. B. FUGEENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2016Overskudd på DKK 491.503 BJERRE HOLDING AF 1999 ApSBJERRE HOLDING AF 1999 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Pernille Bjerre er medlem af ledelsen.Se mere