16. februarOverskudd på DKK 292.149 Nordic Køleservice ApSNordic Køleservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Pernille Glavind Laursen er medlem av styret.Se mere
15. februarNy selskapsform AnpartsselskabNordic Køleservice ApSNordic Køleservice A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Nordic Køleservice ApS. Pernille Glavind Laursen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2023Underskudd på DKK 14.514 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2023Overskudd på DKK 1.458 Nordic Køleservice A/SNordic Køleservice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Pernille Glavind Laursen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2022Underskudd på DKK 83.882 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Overskudd på DKK 559.272 Nordic Køleservice A/SNordic Køleservice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Pernille Glavind Laursen er medlem av styret.Se mere
3. november 2021Overskudd på DKK 7.854 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerNordic Køleservice A/S Lars Mondrup Thorsen er udtrådt som bestyrelsesformand hos NordicKøleservice A/S, og samtidig er Pernille Glavind Laursen indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
16. mars 2021Underskudd på DKK 19.367 Nordic Køleservice A/SNordic Køleservice A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Pernille Glavind Laursen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2021Pernille Glavind Laursen blir med i styretNordic Køleservice A/SPernille Glavind Laursen erstatter Lars Mondrup Thorsen i styret for Nordic Køleservice A/S etter en periode på 5 år.Se mere
20. november 2020Underskudd på DKK 25.392 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2019Overskudd på DKK 26.741 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2018Overskudd på DKK 47.931 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2017Overskudd på DKK 25.589 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2016Overskudd på DKK 57.964 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2016AdresseendringHÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS flytter til ny adresse i Hornslet. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2015Overskudd på DKK 111.202 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2014Underskudd på DKK 171.023 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2013Underskudd på DKK 37.733 HÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2012Regnskap for 2012 offentligjortHÅRLOKKEN ApSHÅRLOKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. januar 2011 til 30. juni. Pernille Glavind Laursen er medlem af ledelsen.Se mere